|
Vollanzeige25 Treffer. Die Aufbereitung ergibt 25 Dokumente/Vorgänge.
|
Kubicki, Wolfgang (F.D.P.) | |
| Schreiben des Justizministers Klingner zum Redebeitrag des Abgeordneten Kubicki vom 19. Dezember 1995 in der Debatte um den Abschlußbericht des Ersten Untersuchungsausschusses der 13. WP; Richtigstellung zum Vorwurf der Verletzung des Grundsatzes "in dubio pro reo" durch angebliche Einflußnahme des Justizministers in dem Verfahren gegen Herwig Ahrendsen, Günter Kohl und Trutz Graf Kerssenbrock | |
| Weitere Themen:
Klingner, Klaus, Dr. (SPD)
| | | |
|
|
|
Gericht | |
| Äußerungen von Justizminister Dr. Klingner zur langsamen Arbeitsweise der Gerichte in SH | |
| Weitere Themen:
Klingner, Klaus, Dr. (SPD)
| | | |
| | Redner: PlPr 13/104: Buchholz, Dr. Bernd Klaus (F.D.P.) S 7259; Geißler, Thorsten (CDU) S 7270; Klingner, Dr. Klaus (SPD) Min S 7275; Kubicki, Wolfgang (F.D.P.) S 7279 | |
| |
|
|
|
Klingner, Klaus, Dr. (SPD) | |
| Vorwurf der "schlampigen" Arbeit gegenüber dem damaligen Vorsitzenden des Ersten Untersuchungsausschusses der 11. Wahlperiode, Dr. Klaus Klingner | |
| | PlPr 13/98 07.09.1995 S 6852 | |
| |
| | Redner: PlPr 13/98: Meyer, Karl Otto (SSW) S 6852; Kubicki, Wolfgang (F.D.P.) S 6852 | |
| |
|
|
|
Klingner, Klaus, Dr. (SPD) | |
| Gespräch mit Justizminister Klingner über seine Kenntnisse der dem Untersuchungsausschuß vorliegenden Akten der Gauck-Behörde, Herkunft der Kenntnisse, mögliche Rechtsverstöße; Relevanz der Akten für die Arbeit des Untersuchungsausschusses | |
| | APr 1. UA 13/208 29.05.1995 S 1 13 | |
| |
|
|
|
Klingner, Klaus, Dr. (SPD) | |
| Angebliche Aufforderung der Staatsanwaltschaft zur Verwendung von Stasi-Unterlagen und -Zeugen für Ermittlungen gegen ein prominentes CDU-Mitglied durch Justizminister Klingner | |
| | |
| | Redner: PlPr 13/88: Kubicki, Wolfgang (F.D.P.) S 6078; Klingner, Dr. Klaus (SPD) Min S 6081 | |
| |
|
|
|
Justizminister / Justizministerin | |
| Entlassung von Minister Dr. Klingner | |
| - Aufforderung der MP zur Entlassung von Justizminister Klingner - | |
| Weitere Themen:
Klingner, Klaus, Dr. (SPD)
| | | Antr Renate Köhler (fraktionslos) 24.02.1995 Drs 13/2559 PlPr 13/88 31.03.1995 S 6115 Beschl: S 6117 Ablehnung | |
| |
| | Redner: PlPr 13/88: Köhler, Renate (DVU, ab 30.04.1993 fraktionslos) S 6115; Meyer, Karl Otto (SSW) S 6117 | |
| |
|
|
|
Justizminister / Justizministerin | |
| Entlassung von Minister Dr. Klingner | |
| - Aufforderung der MP zur Entlassung von Justizminister Klingner - | |
| Weitere Themen:
Klingner, Klaus, Dr. (SPD)
| | | Antr Renate Köhler (fraktionslos) 06.02.1995 Drs 13/2509 (zurückgezogen gem. Vermerk vom 07.03.1995) | |
| |
|
|
|
Kubicki, Wolfgang (F.D.P.) | |
| Verhalten des Justizministers im Ermittlungsverfahren gegen den als Strafverteidiger tätigen Abgeordneten Kubicki | |
| Weitere Themen:
Klingner, Klaus, Dr. (SPD)
| | | |
| | Redner: PlPr 13/81: Möller, Claus Min S 5615; Kubicki, Wolfgang (F.D.P.) S 5624 | |
| |
|
|
|
Klingner, Klaus, Dr. (SPD) | |
| Schreiben von Justizminister Klingner zu seinen Vermutungen über eine Einflußnahme der Bundes-CDU auf die Einstellung Pfeiffers in der Staatskanzlei | |
| | |
|
|
|
Klingner, Klaus, Dr. (SPD) | |
| Mißbilligung der Amtsführung des Justizministers | |
| - Mißbilligung der Teilabordnung des Richters Hartmut Schneider an das Justizministerium, Verzicht auf derartige Abordnungen; Respektierung der Zuordnung der Staatsanwaltschaft zur Judikative, Verzicht auf politische Einflußnahme und auf eine Verschärfung der Berichtspflichten - | |
| | Antr Dr. Ottfried Hennig, Thorsten Geißler CDU 25.01.1995 Drs 13/2466 PlPr 13/81 27.01.1995 S 5606 Beschl: S 5625 Ablehnung | |
| |
| | Redner: PlPr 13/81: Geißler, Thorsten (CDU) S 5606; Kubicki, Wolfgang (F.D.P.) S 5608 5623; Kähler, Ursula (SPD) S 5611; Meyer, Karl Otto (SSW) S 5613; Simonis, Heide (SPD) MP S 5614; Möller, Claus Min S 5614; Hennig, Dr. Ottfried (CDU) S 5617; Börnsen, Gert (SPD) S 5618; Buchholz, Dr. Bernd Klaus (F.D.P.) S 5619; Kötschau, Dr. Gabriele (SPD) S 5620 (ZwFr); Köhler, Renate (DVU, ab 30.04.1993 fraktionslos) S 5621; Puls, Klaus-Peter (SPD) S 5622; Arens, Heinz-Werner (SPD) S 5625 | |
| |
|
|
|
Klingner, Klaus, Dr. (SPD) | |
| Mißbilligung der Amtsführung des Justizministers des Landes Schleswig-Holstein Dr. Klaus Klingner | |
| - Mißbilligung angeblicher Spekulationen Klingners über die Auftraggeber Pfeiffers bei der Barschel-Pfeiffer-Affäre, Vorwurf der parteipolitisch motivierten Denunzierung - | |
| | Antr Dr. Ekkehard Klug F.D.P. 24.01.1995 Drs 13/2462 PlPr 13/81 27.01.1995 S 5606 Beschl: S 5625 Ablehnung | |
| |
| | Redner: PlPr 13/81: Geißler, Thorsten (CDU) S 5606; Kubicki, Wolfgang (F.D.P.) S 5608 5623; Kähler, Ursula (SPD) S 5611; Meyer, Karl Otto (SSW) S 5613; Simonis, Heide (SPD) MP S 5614; Möller, Claus Min S 5614; Hennig, Dr. Ottfried (CDU) S 5617; Börnsen, Gert (SPD) S 5618; Buchholz, Dr. Bernd Klaus (F.D.P.) S 5619; Kötschau, Dr. Gabriele (SPD) S 5620 (ZwFr); Köhler, Renate (DVU, ab 30.04.1993 fraktionslos) S 5621; Puls, Klaus-Peter (SPD) S 5622; Arens, Heinz-Werner (SPD) S 5625 | |
| |
|
|
|
Klingner, Klaus, Dr. (SPD) | |
| Gespräch mit Justizminister Klingner über eine mögliche Einflußnahme auf staatsanwaltschaftliche Ermittlungen im Zusammenhang mit möglichen Falschaussagen vor dem Untersuchungsausschuß; Behandlung von Immunitätsangelegenheiten | |
| | APr 1. UA 13/158 19.12.1994 S 1 APr 1. UA 13/161 09.01.1995 S 6 Umdruck 13/2970, 13/3019, 13/3029, 13/3048 | |
| |
|
|
|
Klingner, Klaus, Dr. (SPD) | |
| Amtsführung, Forderung nach Entlassung durch die MP bzw. Rücktritt | |
| | |
| | Redner: PlPr 13/78: Buchholz, Dr. Bernd Klaus (F.D.P.) S 5377 5379 5388; Meyer, Karl Otto (SSW) S 5381; Geißler, Thorsten (CDU) S 5387 5388; Kubicki, Wolfgang (F.D.P.) S 5390; Kötschau, Dr. Gabriele (SPD) S 5391; Hennig, Dr. Ottfried (CDU) S 5397 | |
| |
|
|
|
Klingner, Klaus, Dr. (SPD) | |
| Vorwurf des "Schwindelns" an den Justizminister bezüglich der Bemerkung des LRH zur Veräußerung des als Parkplatz für das Gerichtshaus Kiel genutzten Grundstücks | |
| | |
| | Redner: PlPr 13/75: Geißler, Thorsten (CDU) S 5175 5180 (ZwFr) 5184; Klingner, Dr. Klaus (SPD) Min S 5180 5181 | |
| |
|
|
|
Immunität der Abgeordneten | |
| Grundsätze für die Behandlung von Immunitätsangelegenheiten; von der Staatsanwaltschaft gegen den Abg. Kubicki geführtes Vorprüfungsverfahren, möglicher Anfangsverdacht, unterlassener Bericht an das Justizministerium, Weisung des Staatssekretärs zur Aufnahme eines förmlichen Ermittlungsverfahrens; unterlassene rechtzeitige Mitteilungen an den betroffenen Abgeordneten und die Landtagspräsidentin, Verantwortlichkeiten, Verhalten des Justizministeriums, Vorwurf der Lüge gegenüber Minister Dr. Klingner; Konsequenzen für das Verhältnis zwischen Justiz und Parlament; Antrag auf Akteneinsicht | |
| Weitere Themen:
Klingner, Klaus, Dr. (SPD)
| | | Bericht JM APr IR 13/63 02.11.1994 S 2 (nichtöffentliche Sitzung) APr IR 13/66 07.12.1994 S 2 51 (nichtöffentliche Sitzung) APr IR 13/67 14.12.1994 S 2 APr IR 13/70 08.02.1995 S 17 Umdruck 13/2925, 13/2943, 13/2950, 13/3046, 13/3309 | |
| |
|
|
|
Justizvollzugsanstalt | |
| Vorgänge in der JVA Kiel; unerlaubte Kontakte von Gefangenen nach außerhalb, bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung unerlaubter und unkontrollierter Telefonate, Trennung von Untersuchungs- und Strafgefangenen, Aufspüren von Mobiltelefonen in der Haftanstalt, angeblich nicht korrekte Information des Ausschusses durch den Justizminister, Äußerungen des Ministers über einen Kriminalbeamten | |
| Weitere Themen:
Klingner, Klaus, Dr. (SPD)
Angeblich nicht korrekte Information des Ausschusses durch Justizminister Dr. Klingner
| | | Bericht JM APr IR 13/50 15.06.1994 S 4 Umdruck 13/2241, 13/2247, 13/2250, 13/2301, 13/2536 | |
| |
|
|
|
Justizvollzugsanstalt | |
| Zustände in der JVA Kiel | |
| - Angeblich unkontrollierte Telefonkontakte von Häftlingen und Planung von Straftaten aus der JVA heraus; Vorwurf der unzureichenden und widersprüchlichen Information des Parlaments über die Vorgänge durch den Justizminister, angebliche Verzögerung der Aktenvorlage, unterlassene Weitergabe des Akteneinsichtsbegehrens des Innen- und Rechtsausschusses an das Ministerium - | |
| Weitere Themen:
Klingner, Klaus, Dr. (SPD)
- Vorwurf der unzureichenden und widersprüchlichen Information des Parlaments über die Vorgänge durch den Justizminister, angebliche Verzögerung der Aktenvorlage -
| | | AktStd auf Antrag der CDU PlPr 13/55 23.03.1994 S 3742 | |
| |
| | Redner: PlPr 13/55: Geißler, Thorsten (CDU) S 3742 3748; Geerdts, Torsten (CDU) S 3744; Kötschau, Dr. Gabriele (SPD) S 3744 3751; Meyer, Karl Otto (SSW) S 3745 3749; Köhler, Renate (DVU, ab 30.04.1993 fraktionslos) S 3746; Klingner, Dr. Klaus (SPD) Min S 3747; Hennig, Dr. Ottfried (CDU) S 3748; Buchholz, Dr. Bernd Klaus (F.D.P.) S 3750; Füllner, Meinhard (CDU) S 3751; Kubicki, Wolfgang (F.D.P.) S 3751; Kayenburg, Martin (CDU) S 3752 (ZwFr); Stawitz, Ingo (DVU, ab 26.05.1993 fraktionslos, ab 26.10.1993 DLVH, ab 07.07.1995 fraktionslos) S 3752 | |
| |
|
|
|
Untersuchungsausschuß | |
| Ankündigung der Beantragung eines Untersuchungsausschusses durch die CDU-Fraktion im Falle einer nicht ausreichenden Information des Parlaments über die Vorgänge um unkontrollierte Telefonkontakte von Häftlingen in der JVA Kiel durch den Justizminister, Kritik an vorschnellen "Drohungen" mit der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses | |
| Weitere Themen:
Klingner, Klaus, Dr. (SPD)
| | | |
| | Redner: PlPr 13/55: Geißler, Thorsten (CDU) S 3744; Geerdts, Torsten (CDU) S 3745; Meyer, Karl Otto (SSW) S 3745; Köhler, Renate (DVU, ab 30.04.1993 fraktionslos) S 3746; Buchholz, Dr. Bernd Klaus (F.D.P.) S 3750; Füllner, Meinhard (CDU) S 3751; Kubicki, Wolfgang (F.D.P.) S 3752; Stawitz, Ingo (DVU, ab 26.05.1993 fraktionslos, ab 26.10.1993 DLVH, ab 07.07.1995 fraktionslos) S 3753 | |
| |
|
|
|
Klingner, Klaus, Dr. (SPD) | |
| Vernehmung von Justizminister Dr. Klaus Klingner als Zeuge | |
| | APr 1. UA 13/16 24.05.1993 S 1 Umdruck 13/1034, 13/1109 | |
| |
|
|
|
Justizminister / Justizministerin | |
| Bekanntgabe der Ernennung von Dr. Klaus Klingner zum Justizminister; Vereidigung | |
| Weitere Themen:
Klingner, Klaus, Dr. (SPD)
| | | PlPr 13/30 19.05.1993 S 2042 | |
| |
| | Redner: PlPr 13/30: Erdsiek-Rave, Ute (SPD) Landtagspräsident/in S 2042 | |
| |
|
|
|
Klingner, Klaus, Dr. (SPD) | |
| Schreiben zum Termin der Vernehmung durch den Untersuchungsausschuß | |
| | |
|
|
|
Klingner, Klaus, Dr. (SPD) | |
| Gespräch mit Justizminister Klingner über seinen offenen Brief an die Ausschußmitglieder und die darin geäußerte Kritik an der Arbeitsweise des Ausschusses, insbesondere an der Menge der angeforderten Akten, sowie den Vorwurf unwahrer Behauptungen gegen einzelne Mitglieder; Mißbilligungsantrag | |
| | APr 1. UA 13/7 26.04.1993 S 3 Umdruck 13/729 | |
| |
|
|
|
Berichte in Strafsachen | |
| Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kiel gegen Reiner Pfeiffer wegen Meineids, Bedeutung für den Prozeß gegen Herwig Ahrendsen; Bericht an den Justizminister gemäß Nr. 1 BeStra, Weitergabe an die Staatskanzlei, mögliche Einflußnahme der LRg; Presseerklärungen; Information des Verteidigers von Ahrendsen, Dr. Purrucker; weitere informierte Personen, Kenntnisse von Günther Jansen und Björn Engholm | |
| Weitere Themen:
Klingner, Klaus, Dr. (SPD)
| | | APr 1. UA 13/3 21.04.1993 S 31 45 APr 1. UA 13/5 26.04.1993 S 14 25 54 56 APr 1. UA 13/8 29.04.1993 S 1 8 13 14 18 20 26 32 33 36 APr 1. UA 13/10 03.05.1993 S 1 3 9 12 28 40 48 64 APr 1. UA 13/12 06.05.1993 S 1 7 10 11 13 16 25 26 32 39 41 APr 1. UA 13/14 17.05.1993 S 9 26 31 35 39 43 45 47 50 51 54 56 63 70 72 74 75 APr 1. UA 13/16 24.05.1993 S 1 4 6 8 10 14 18 24 28 30 41 52 56 62 64 67 APr 1. UA 13/22 07.06.1993 S 5 20 23 27 APr 1. UA 13/24 10.06.1993 S 15 20 APr 1. UA 13/25 14.06.1993 S 1 7 8 13 24 25 28 36 38 47 49 63 69 APr 1. UA 13/28 24.06.1993 S 12 17 27 37 APr 1. UA 13/33 01.07.1993 S 6 63 APr 1. UA 13/37 16.08.1993 S 6 25 29 APr 1. UA 13/40 30.08.1993 S 5 6 34 APr 1. UA 13/42 02.09.1993 S 3 15 29 APr 1. UA 13/43
06.09.1993 S 28 48 51 57 63 66 APr 1. UA 13/46 09.09.1993 S 1 18 42 44 47 APr 1. UA 13/48 20.09.1993 S 28 47 APr 1. UA 13/50 23.09.1993 S 10 APr 1. UA 13/52 27.09.1993 S 2 3 APr 1. UA 13/57 25.10.1993 S 1 7 APr 1. UA 13/108 18.04.1994 S 32 38 APr 1. UA 13/127 20.06.1994 S 11 Umdruck 13/759, 13/772, 13/876, 13/882, 13/984, 13/1230, 13/1317, 13/4283 | |
| |
|
|
|
Klingner, Klaus, Dr. (SPD) | |
| Verlangen nach Anwesenheit von Justizminister Dr. Klingner in einer Sitzung des Untersuchungsausschusses | |
| | APr 1. UA 13/4 21.04.1993 S 4 APr 1. UA 13/7 26.04.1993 S 3 Umdruck 13/742 | |
| |
|
|
|
Justizminister / Justizministerin | |
| Bekanntgabe der Ernennung des Abgeordneten Dr. Klaus Klingner zum Justizminister, Vereidigung | |
| Weitere Themen:
Klingner, Klaus, Dr. (SPD)
| | | PlPr 13/1 05.05.1992 S 14 | |
| |
|
|
| |