|
|
Landfrau (19. Wahlperiode: 06.06.2017 - 07.06.2022)
s.a.
LandFrauenVerband Schleswig-Holstein
| | |
|
Landfrau (18. Wahlperiode: 05.06.2012 - 06.06.2017)
s.a.
LandFrauenVerband Schleswig-Holstein
| | |
|
Landfrau (17. Wahlperiode: 27.10.2009 - 05.06.2012)
s.a.
LandFrauenVerband Schleswig-Holstein
| | |
|
Landfrau (15. Wahlperiode: 28.03.2000 - 17.03.2005)
s.a.
Landwirt/Landwirtin
|
Vorgänge
| |
|
Landfrau (14. Wahlperiode: 23.04.1996 - 28.03.2000)
s.a.
Landwirt / Landwirtin
| | |
|
Landfrau (12. Wahlperiode: 31.05.1988 - 05.05.1992)
Benutzt für: Bäuerin
s.a.
Landwirt / Landwirtin
|
Vorgänge
| |
|
Landfrau (10. Wahlperiode: 12.04.1983 - 02.10.1987)
Benutzt für: Bäuerin
|
Vorgänge
| |
|