LIS-SH
Landtagsinformationssystem Schleswig-Holstein
Suche im Gesamtbestand
Neue Suche
Hilfe
Service
Weiterführende Schlagwortsuche
Friedersen, Gerd-Harald
(13. Wahlperiode: 05.05.1992 - 23.04.1996)
Vorgänge
Friedersen, Gerd-Harald
(11. Wahlperiode: 02.10.1987 - 31.05.1988)
Vorgänge
Quelle: Landtagsinformationssystem Schleswig-Holstein (
LIS-SH
); Stand: 20.09.2024
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die
Informations- und Dokumentationseinrichtungen
des Schleswig-Holsteinischen Landtags
Neue Suche
Hilfe
Service