|
|
Geschäftsordnung des Schleswig-Holsteinischen Landtages (08.02.1991) | |
| Änderung der Geschäftsordnung des Schleswig-Holsteinischen Landtags | |
| - Änderung der §§ 47 und 48 der GeschO vom 08.02.1991; Anwesenheitspflicht der Mitglieder der LRg während der Sitzungen des Landtags - | |
| Weitere Themen:
Landesregierung Schleswig-Holstein
| |
| | Antr Ingo Stawitz DVU 04.05.1992 Drs 13/14 PlPr 13/1 05.05.1992 S 9 Beschl: S 13 Ablehnung | |
| |
| | Redner: PlPr 13/1: Arens, Heinz-Werner (SPD) S 9; Füllner, Meinhard (CDU) S 11; Meyer, Karl Otto (SSW) S 11; Klug, Dr. Ekkehard (F.D.P.) S 11; Stawitz, Ingo (DVU, ab 26.05.1993 fraktionslos, ab 26.10.1993 DLVH, ab 07.07.1995 fraktionslos) S 12 | |
| |
|